Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Torv 15, 1., 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 fjernes Interessenter: Tao Steen Lund Lytzen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@taolytzen.dk (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 fjernes Navne: Visual Artist Tao Lytzen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Torv 15, 1., 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-08-17 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-08-17 tilføjes Interessenter: Tao Steen Lund Lytzen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@taolytzen.dk (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-08-17 tilføjes Navne: Visual Artist Tao Lytzen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 51, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Interessenter: Tao Steen Lund Lytzen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2013-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: lll@inlyz.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Navne: Fotograf Tao Lytzen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 51, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Torv 15, 1., 9800 Hjørring (offentliggjort 2011-05-25)
Den 2012-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lll@inlyz.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Torv 15, 1., 9800 Hjørring (offentliggjort 2011-05-25)
Den 2011-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-01 tilføjes Navne: Fotograf Tao Lytzen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ths R Segelckes Vej 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2011-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2011-04-30 fjernes Navne: Tao Lytzen (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ths R Segelckes Vej 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ths R Segelckes Vej 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ths R Segelckes Vej 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Flensborggade 7, 2., 1669 København V (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2006-02-17 tilføjes Navne: Tao Lytzen (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-02-16 fjernes Navne: TAO LYTLEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2000-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborggade 7, 2., 1669 København V (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2000-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Arkonagade 13, 4. TH., 1726 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arkonagade 13, 4. TH., 1726 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-01 tilføjes Interessenter: Tao Steen Lund Lytzen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1995-12-01 tilføjes Navne: TAO LYTLEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)