Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roger Henry Baxter | 28.12.2001 | 24.09.2002 | adm. dir |
Steen Sejer Elkær-Hansen | 31.05.2001 | 01.09.2001 | direktion |
Per Aggerholm Baltsen | 01.02.2001 | 31.05.2001 | adm. dir |
Mette Zachariassen | 31.12.1999 | 01.02.2001 | direktion |
Lone Benedickte Borgstrøm | 28.04.1997 | 31.12.1999 | direktion |
Johnna Vivian Efdal | 21.12.1995 | 28.04.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Efdal | 21.12.1995 | 28.04.1997 | bestyrelse |
Johnna Vivian Efdal | 21.12.1995 | 28.04.1997 | bestyrelse |
Jan Tronier | 21.12.1995 | 28.04.1997 | bestyrelse |