Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gert Antvorskov Jensen | 19.03.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Jensen | 01.12.1995 | 12.04.2010 | direktør |
Gert Antvorskov Jensen | 01.12.1995 | 29.08.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gert Antvorskov Jensen | 19.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Carl Sloth Frandsen | 24.06.2013 | 10.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Finn Bøye Nielsen | 24.06.2013 | 10.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Ankær Christensen | 19.03.2008 | 18.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Børge Jensen | 19.03.2008 | 24.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Finn Iver Albech | 19.03.2008 | 24.06.2013 | bestyrelsesmedlem |