Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erling Pakula | 25.01.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Søtang Lauridsen | 06.09.1999 | 25.01.2007 | direktør |
Carsten Øvlisen | 19.11.1997 | 06.09.1999 | direktør |
Flemming Hvidbak | 06.09.1996 | 19.11.1997 | direktør |
Karsten Højmark Sørensen | 16.11.1995 | 06.09.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Jensen | 13.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thaarup | 25.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Sørensen | 03.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Kirk Bertelsen | 22.05.2000 | 29.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Makwarth | 22.05.2000 | 08.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Per Søtang Lauridsen | 06.09.1999 | 24.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Ravn Jürgensen | 15.04.1998 | 06.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Øvlisen | 03.03.1997 | 31.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Hvidbak | 06.09.1996 | 15.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Højmark Sørensen | 16.11.1995 | 03.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Frost | 16.11.1995 | 03.03.1997 | formand |
Henrik Rosenberg | 16.11.1995 | 06.09.1996 | bestyrelsesmedlem |