Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Frederiksen(virk.: 17) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Frederiksen(virk.: 22) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Frederiksen(virk.: 40) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 5,00 % |
Lone Kirsten Bekkel Frederiksen(virk.: 15) Næstformand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lone Kirsten Bekkel Frederiksen | 01.12.1997 | Hvissingevej 102, 2600 Glostrup |
Hans Frederiksen | 02.03.1998 | Hvissingevej 102, 2600 Glostrup |
Mads Frederiksen | 01.01.2007 | Trongårdsparken 127, 2800 Kongens Lyngby |
Jacob Frederiksen | 25.10.2014 | C.F. Richs Vej 72, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JF A/S | 18939983 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.10.2002 | 1,82 (km) | Nordre Fasanvej 64, 2000 Frederiksberg | Bernhard Bangs Alle 24, 2000 Frederiksberg |
23.10.2014 | 0,30 (km) | Bernhard Bangs Alle 24, 2000 Frederiksberg | C.F. Richs Vej 72, 2000 Frederiksberg |
30.09.2018 | 0,00 (km) | C.F. Richs Vej 72, 2000 Frederiksberg | C.F. Richs Vej 72, 2000 Frederiksberg |
JF A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.07.1995 (10689 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
JF. Outdoor v/Anita Grundal | 20537140 |
JF. Toverud Holding ApS | 39588137 |
JF. Toverud Invest ApS | 37861480 |
JF 2016 ApS | 38133039 |
JF A/S | 18939983 |
JFA2 Holding ApS | 37646229 |
JFA ApS | 35868410 |
JFA CONSULT ApS | 34479526 |
J F A CONSULTING | 15003774 |
JF Ahm | 40300082 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Frederiksen(virk.: 17) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mads Frederiksen(virk.: 22) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hans Frederiksen(virk.: 40) Bestyrelsesmedlem | 14 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 |
Lone Kirsten Bekkel Frederiksen(virk.: 15) Næstformand | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pct. | 56 % | 0 % | 0 % | 2 % | 40 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Frederiksen(virk.: 17) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 12 | 4 | 0 | 12 |
Mads Frederiksen(virk.: 22) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 16 | 10 | 0 | 14 |
Hans Frederiksen(virk.: 40) Bestyrelsesmedlem | 40 | 15 | 1 | 9 |
Lone Kirsten Bekkel Frederiksen(virk.: 15) Næstformand | 15 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 83 | 31 | 1 | 35 |
Pct. | 55 % | 21 % | 1 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |