Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Jæpelt | 30.05.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Simonsen | 29.12.1995 | 03.06.1996 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1995 | 29.12.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Bach Ternstrøm | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Herling | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Robert Charles Zorzi | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Ekstrøm-Knudsen | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Johansen | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Mølgaard Bluhme | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stig Krogh Andersen | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mørk Andersen | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christensen | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Henry Jepsen | 02.01.2022 | formand |
Ulrik Kamstrup Jespersen | 21.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Møgelvang | 19.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Sune Simonsen | 23.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jæpelt | 30.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Simonsen | 02.01.2022 | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Henry Jepsen | 30.05.1996 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Arne Simonsen | 29.12.1995 | 01.01.2022 | formand |
Erik Dreves Andersen | 29.12.1995 | 30.05.1996 | formand |
Hans Christian Galst | 01.11.1995 | 29.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1995 | 29.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1995 | 29.12.1995 | formand |