Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger |
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 fjernes Bestyrelse: Marion Ohlsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Direktion: Niels Christian Corneliussen Ohlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 fjernes Navne: VI - KA SPEDITION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Revisor: Bjarne Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Stiftere: Arne Lindhardt Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditions-, handels-, import og eksport-, investeringsvirksomhed og dermed beslægtede virksomhedsformer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og et medlem af bestyrelsen, eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Vedtægter: 2004-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: Bjarne Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-29 fjernes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-26 tilføjes Bestyrelse: Lone Kruse Røjkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 fjernes Bestyrelse: Arne Lindhardt Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: vi-ka@vi-ka.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrvejen 12, 6330 Padborg (offentliggjort 2000-03-07)
Den 2001-11-30 tilføjes Bestyrelse: Arne Lindhardt Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Navne: VI - KA SPEDITION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 fjernes Navne: VI - KA SPEDITION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: vi-ka@vi-ka.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrvejen 12, 6330 Padborg (offentliggjort 2000-03-07)
Den 2000-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-05 tilføjes Bestyrelse: Marion Ohlsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-05 tilføjes Direktion: Niels Christian Corneliussen Ohlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-05 fjernes Direktion: Arne Lindhardt Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-06 tilføjes Navne: VI - KA SPEDITION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-05 fjernes Navne: UNICA SPEDITION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-21 tilføjes Direktion: Arne Lindhardt Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-21 tilføjes Navne: UNICA SPEDITION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Stiftere: Arne Lindhardt Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)