Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-01-18 fjernes Binavne: HERZZENTRUM KOPENHAGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: H.V. Nyholms Vej 5, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 fjernes Bestyrelse: Horst Leinert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Direktion: Per Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 fjernes Navne: HJERTECENTRET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-10 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Revisor: Steen Aalstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Bestyrelse: Per Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 fjernes Bestyrelse: Per Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Direktion: Niels Kristian Verner Nørregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 fjernes Direktion: Niels Kristian Verner Nørregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af hjertekirugisk hospital og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Vedtægter: 1996-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 tilføjes Navne: HJERTECENTRET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-16 fjernes Navne: VICH 4420 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-16 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Bestyrelse: Horst Leinert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.V. Nyholms Vej 5, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-01 tilføjes Binavne: HERZZENTRUM KOPENHAGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-01 tilføjes Navne: VICH 4420 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Steen Aalstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)