Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørslevvej 135, 8462 Harlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Navne: ÅBYHØJ FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Stiftere: Jørn Bergmann Henningsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Bestyrelse: Jørn Bergmann Henningsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Direktion: Jørn Bergmann Henningsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2002-11-11 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørslevvej 135, 8462 Harlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Bøghs Vej 6, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2000-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-27 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-27 fjernes Revisor: RBR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og iøvrigt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtede formål, samt at eje anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Vedtægter: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-21 tilføjes Bestyrelse: Jørn Bergmann Henningsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-21 tilføjes Direktion: Jørn Bergmann Henningsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-21 tilføjes Stiftere: Jørn Bergmann Henningsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-19 tilføjes Revisor: RBR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-19 fjernes Revisor: MAMI FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Bøghs Vej 6, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-23 tilføjes Navne: ÅBYHØJ FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Revisor: MAMI FINANS ApS, DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)