Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FUSION | 17.06.2003 | 17.06.2003 |
NORMAL | 16.10.1975 | 16.06.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Finansieringsvirksomhed i øvrigt (652395) | 13.05.2000 | 17.06.2003 |
Investeringsselskaber (652320) | 16.10.1975 | 12.05.2000 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Kpmg C Jespersen I/S | 31.05.2002 | 17.06.2003 |
Leith Olsen. | 12.03.1999 | 31.05.2002 |
Statsaut. revisor Erik Jensen | 16.10.1975 | 31.05.2002 |
Bankprokurist Erik William Nielsen | 16.10.1975 | 22.09.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
INVESTERINGS-COMPAGNIET ODIN A/S | 16.10.1975 | 17.06.2003 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller to direktører i forening | 10.02.2003 | 17.06.2003 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.