Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Birgitte Petersen | 06.11.1995 | |
Carsten Bo Larsen | 06.11.1995 | |
Henrik Blangsted Petersen | 06.11.1995 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BLANGSTED HOLDING ApS (CVR 21424641) | NORMAL | 06.11.2020 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
KRISTIAN BP HOLDING ApS (CVR 29775370) | NORMAL | 06.11.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
IC LARSEN HOLDING ApS (CVR 27581242) | NORMAL | 06.02.2004 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KRISTIAN BP HOLDING ApS (CVR 29775370) | 17.08.2006 | 05.11.2020 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
BLANGSTED HOLDING ApS (CVR 21424641) | 01.12.1998 | 05.11.2020 | 25,00-33,32% | 25,00 % |