Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-09-08 fjernes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 4. OKTOBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 27, 1112 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Stiftere: Peter Rodenberg Nielsen, Niels Christian Axel Boehm, Martin Grane, Jakob Sand, Herluf Nis Thomsen, David Sune Palsgaard, Brian Peter Thorsbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 fjernes Revisor: Karsten Hunnerup Kabat Raksaphon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-27 fjernes Direktion: Gudmund Peter Thorsbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Bestyrelse: Peter Rodenberg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Direktion: Peter Rodenberg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-26 tilføjes Vedtægter: 1996-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 27, 1112 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Rodenberg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Direktion: Peter Rodenberg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 4. OKTOBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Revisor: Karsten Hunnerup Kabat Raksaphon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Stiftere: Peter Rodenberg Nielsen, Niels Christian Axel Boehm, Martin Grane, Jakob Sand, Herluf Nis Thomsen, David Sune Palsgaard, Brian Peter Thorsbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)