Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: landbrug@mortenwenzel.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: wenzel@helleholstein.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-03 tilføjes Navne: Morten Wenzel (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 fjernes Navne: Morten Wenzelsen (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: Morten Wenzelsen (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-01 tilføjes Interessenter: Morten Juhl Wenzelsen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: wenzel@helleholstein.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-02 fjernes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-02 fjernes Interessenter: Morten Juhl Wenzelsen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Interessenter: Morten Juhl Wenzelsen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-02 fjernes Kontaktoplysninger: anneogmorten@wenzelprivat.dk (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: anneogmorten@wenzelprivat.dk (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-02 fjernes Navne: Morten Juhl Wenzelsen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: Morten Juhl Wenzelsen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-02 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-12-31 fjernes Interessenter: Morten Juhl Wenzelsen (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-12-31 fjernes Navne: MORTEN WENZEL (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-31)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-31)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2003-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2003-03-30 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrenderupvej 31, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-01 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-01 tilføjes Interessenter: Morten Juhl Wenzelsen (offentliggjort 2014-06-11)
Den 1995-11-01 tilføjes Navne: MORTEN WENZEL (offentliggjort 2014-06-11)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-06-11)