Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egon Østergaard | 27.11.2002 | 28.10.2009 | direktion |
Keld Secher Østergaard | 26.06.1995 | 27.11.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Østergaard | 01.10.2003 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Anna Margrethe Østergaard | 01.10.2003 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Ole Schmidt | 29.11.2002 | 18.08.2003 | bestyrelse |
Keld Secher Østergaard | 01.02.2002 | 29.11.2002 | bestyrelse |
Egon Østergaard | 26.06.1995 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Claus Thorsen | 26.06.1995 | 18.08.2003 | bestyrelse |
Helle Moestrup | 26.06.1995 | 01.04.2002 | bestyrelse |