Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 1996-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S OLOF PALMES ALLE POSTBOKS 9062. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S OLOF PALMES ALLE. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S OLOF PALMES ALLE. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S DEMKADE III POSTBOKS 9062. (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 tilføjes Legale ejere: EI EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-09-21 fjernes Legale ejere: Jan Degner (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-09-20 fjernes Legale ejere: EI EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Reelle ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-01-21 fjernes Legale ejere: Hugo Bach (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-29 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2011-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, herunder administration, som komplementar i K/S Olof Palmes Allé, hvilket kommanditselskabs formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende Olof Plames Allé 1, 8200 Århus N. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Vedtægter: 2011-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 tilføjes Direktion: Kurt Kim Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-13 fjernes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2011-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Legale ejere: EI EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1., 1022 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-03 tilføjes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET OLOF PALMES ALLE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-02 fjernes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DEMKADE III (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-01 tilføjes Legale ejere: Hugo Bach, Jan Degner (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1996-01-13 tilføjes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DEMKADE III (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-12 fjernes Navne: VICH 4405 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-29 tilføjes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-29 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-29 tilføjes Revisor: Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-29 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1., 1022 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Navne: VICH 4405 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)