Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Binavne | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagerstræde 7, 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagerstræde 7, 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2010-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: KWR Invest A/S. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2013-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: KWR Invest A/S. (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2017-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: WithSense ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-10 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-16 tilføjes Binavne: WithSense Holding ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-15 fjernes Binavne: With Sense ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-07 tilføjes Vedtægter: 2017-03-07 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-24 tilføjes Binavne: With Sense ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2014-12-09 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Revisor: NVR STRUER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter eller andre ejerandele i andre selskaber samt at drive finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Vedtægter: 2008-01-11 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-11 fjernes Bestyrelse: John Finn Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-11-30)
Den 2007-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-11-30)
Den 2007-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagerstræde 7, 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2007-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 7830 Vinderup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 7830 Vinderup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 7830 Vinderup (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2006-09-26 tilføjes Bestyrelse: Helge Weis Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 fjernes Direktion: Jette Qvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 fjernes Bestyrelse: Helge Weis Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: joca@joca.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2002-12-13 tilføjes Bestyrelse: Egon Walther Nygaard Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Bestyrelse: Kjeld Bugge Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: joca@joca.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 7830 Vinderup (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2000-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Struervej 15, 7830 Vinderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-25 tilføjes Revisor: NVR STRUER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Revisor: A/S AF 1/7 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Bugge Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Bestyrelse: Ib Brammer Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Revisor: A/S AF 1/7 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Revisor: Revisorhuset (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-16 tilføjes Legale ejere: John Finn Mortensen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 1998-04-16 tilføjes Reelle ejere: John Finn Mortensen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 1998-04-15 tilføjes Navne: JOCA GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-14 fjernes Navne: KØBMANDEN I HANDBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-06 tilføjes Bestyrelse: Ib Brammer Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-06 tilføjes Direktion: John Finn Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Navne: KØBMANDEN I HANDBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-09 fjernes Navne: VICH 4394 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-09 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 15, 7830 Vinderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Navne: VICH 4394 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Revisorhuset (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)