Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelandsvej 11, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-11 fjernes Navne: JERSILD CATERING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Stiftere: Advokaterne Huuse og Tordrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Mette Kjærgaard Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Erling Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR JENS OLE SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 fjernes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-26 tilføjes Direktion: Erling Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 fjernes Direktion: Torben Lund Jersild (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-30 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET ODENSEVEJ 33. MIDDELFART (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.030.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Vedtægter: 2000-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.020.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.010.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-28 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR JENS OLE SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR JENS OLE SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET ODENSEVEJ 33. MIDDELFART (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR JENS OLE SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-12 tilføjes Navne: JERSILD CATERING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-11 fjernes Navne: PHS 302 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 tilføjes Bestyrelse: Mette Kjærgaard Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 tilføjes Direktion: Erling Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Direktion: Erling Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelandsvej 11, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-16 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-16 tilføjes Navne: PHS 302 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Stiftere: Advokaterne Huuse og Tordrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)