Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-02-23 fjernes Navne: PHARMA 2000 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvemosen 18, st., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Stiftere: Steen Højlund Suárez-Bárcena Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med farmaceutiske specialiteter samt hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Vedtægter: 1997-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-31 fjernes Bestyrelse: Ulla Margareta Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-31 fjernes Direktion: Steen Højlund Suárez-Bárcena Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Bestyrelse: Michael Ziegler (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Bestyrelse: Steen Højlund Suárez-Bárcena Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Bestyrelse: Steen Højlund Suárez-Bárcena Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvemosen 18, st., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Direktion: Steen Højlund Suárez-Bárcena Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Navne: PHARMA 2000 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Stiftere: Steen Højlund Suárez-Bárcena Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)