Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Binavne | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2003-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LANDIA HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2018-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Jernbanegade 2, Lem ApS. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2024-04-03 tilføjes Binavne: Landia Fonden (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-26 tilføjes Vedtægter: 2024-03-26 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-16 tilføjes Vedtægter: 2023-08-16 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-21 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Bestyrelse: Poul Hjulmand (formand) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 fjernes Bestyrelse: Kjeld Erling Jensen (formand) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 fjernes Bestyrelse: Poul Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2008-12-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 6940 Lem St (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 6940 Lem St (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-13 tilføjes Formål: Fondens formål er, at Landia A/S, reg. nr. A/S 218.753, for stedse bevares med hovedsæde i Lem som en god og stabil arbejdsplads for de ansatte, samt sikre aktionærerne et rimeligt afkast af disses investering. En bestemmende indflydelse i Landia A/S skal stedse bevares. I det omfang det tjener foranstående formål skal der kunne ydes støtte til fremme af lokalsamfundet og personer omkring Landia A/S og tilknyttede virksomheder. Til opfyldelse af ovennævnte formål skal fonden erhverve aktier i Landia A/S, reg. nr. A/S 218.753, og fonden skal gennem denne aktiebesiddelse sikre og fremme Landia A/S og dertil knyttede virksomheder en fortsat udvikling på et økonomisk sundt, konkurrencedygtigt og kvalitetsmæssigt højt grundlag. Det er stifternes ønske, at Landia A/S i videst muligt omfang bevares som en dansk-ejet virksomed, med udvikling, produktion og salg af pumper og dertil beslægtede produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med enten en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 tilføjes Vedtægter: 2003-06-13 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 6940 Lem St (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: ØLGAARD-JENSENS FOND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Bestyrelse: Poul Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-10-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)