Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Kragerup | 01.01.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Brenting | 16.04.2015 | 01.01.2016 | direktør |
Bjarne Alex Nielsen | 02.10.1995 | 16.04.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert Byriel Riedel | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Erik Olsen | 25.04.2022 | formand |
Flemming Kragerup | 21.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anne Brenting | 21.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ole Brenting | 02.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maud Transbøl | 08.12.2020 | 25.04.2022 | formand |
Lena Brenting | 02.10.1995 | 08.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Alex Nielsen | 02.10.1995 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |