Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: Usch.kr@gmail.com (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovslundvej 39, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovslundvej 39, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovslundvej 39, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovslundvej 39, 6230 Rødekro (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovslundvej 39, 6230 Rødekro (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovslundvej 39, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1995-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovslundvej 39, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Interessenter: Bernd Udo Kramer (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1995-10-01 tilføjes Navne: BERND-UDO KRÆMER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)