Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 26, 1067 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-21 fjernes Bestyrelse: Carsten Kirstein (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Direktion: Carsten Kirstein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-21 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET VÆGTEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Revisor: Søren Pingel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Stiftere: Lene Else Andersen, Lasse Hermann Hansen, Grete Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-05-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Godballe Børjesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-29 tilføjes Bestyrelse: Lasse Hermann Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-17 fjernes Bestyrelse: Grete Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, overdrage og udleje fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, formanden i forening med direktøren eller direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-05 tilføjes Vedtægter: 1998-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-05 tilføjes Bestyrelse: Carsten Kirstein (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-05 fjernes Bestyrelse: Lene Else Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 fjernes Revisor: Jens Max Haugbyrd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 26, 1067 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-16 tilføjes Bestyrelse: Lene Else Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Direktion: Carsten Kirstein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-16 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET VÆGTEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Revisor: Jens Max Haugbyrd, Søren Pingel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Stiftere: Lene Else Andersen, Lasse Hermann Hansen, Grete Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)