Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansborgvej 8, 7560 Hjerm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Direktion: Knud Erik Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Navne: VEN-PO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Stiftere: Knud Erik Poulsen, Henning Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-15 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansborgvej 8, 7560 Hjerm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-21 tilføjes Direktion: Knud Erik Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Handels- og produktionsselskabet Ven-po ApS (reg.nr.ApS 7971), handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-21 tilføjes Navne: VEN-PO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Stiftere: Knud Erik Poulsen, Henning Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. Såfremt der er flere direktører, tegnes selskabet af disse i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Vedtægter: 1995-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)