Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-11-09 fjernes Navne: DENCO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Stiftere: Steffen Ebdrup, Jakob Bredning Sørensen, Henrik Steen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Bestyrelse: Birthe Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Direktion: John Steen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-07 tilføjes Navne: DENCO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 fjernes Navne: JUT NR. 9521 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Bestyrelse: Birthe Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 fjernes Bestyrelse: Jakob Bredning Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Direktion: John Steen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 fjernes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af værdipapirer, konsulent- og foredragsvirksomhed samt import og eksport af handelsvarer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-25 tilføjes Vedtægter: 1996-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Bredning Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: JUT NR. 9521 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Stiftere: Steffen Ebdrup, Jakob Bredning Sørensen, Henrik Steen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)