Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 3., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-02 fjernes Direktion: Oluf Vinge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-02 fjernes Navne: PAPER FORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-30 fjernes Revisor: Jørgen Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Direktion: Raoul Gustav Olov Kjellqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, handel, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Vedtægter: 1994-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 tilføjes Navne: PAPER FORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-13 fjernes Navne: BHLH AF 28/10 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-13 fjernes Direktion: Alex Koustrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Navne: BHLH AF 28/10 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-22 fjernes Navne: JYSK VIRKSOMHEDSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-22 fjernes Bestyrelse: Søren Nørbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Direktion: Peter Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 tilføjes Navne: JYSK VIRKSOMHEDSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-06 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 1/2 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-06 fjernes Direktion: Ove Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 1/2 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-12 fjernes Navne: JYSK VIRKSOMHEDSFORMIDLING AF 1/2 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-05 tilføjes Navne: JYSK VIRKSOMHEDSFORMIDLING AF 1/2 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-04 fjernes Navne: KØBMANDSVIDEO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-04 fjernes Bestyrelse: John Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Direktion: John Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Revisor: ApS AF 19/3 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-27 fjernes Bestyrelse: Ole Kirkebække (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 3., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Kirkebække (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Direktion: John Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-07-01 tilføjes Navne: KØBMANDSVIDEO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Revisor: ApS AF 19/3 1992, REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jørgen Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)