Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Bibranche | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 3., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-18 fjernes Direktion: Oluf Vinge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-18 fjernes Navne: ROCKWELL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Bibranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-30 fjernes Revisor: Jørgen Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Direktion: Raoul Gustav Olov Kjellqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-08 tilføjes Navne: ROCKWELL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-07 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 30/12 1993 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, handel, finanseiring og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 tilføjes Vedtægter: 1994-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Bestyrelse: Marie Louise Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Direktion: Ole Henning Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 30/12 1993 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-17 fjernes Navne: OLE HOLM KONTORSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 tilføjes Navne: OLE HOLM KONTORSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-17 fjernes Navne: OCEAN LIBEMERE OF 20/9 1984 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-17 fjernes Bestyrelse: Vincent Marie Jacques Passot (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 fjernes Direktion: Vincent Marie Jacques Passot (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 fjernes Revisor: Statsaut. revisor H. P Møller Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-13 fjernes Bestyrelse: Antoine Marcel Andre Jacques Beslay (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-13 fjernes Direktion: Antoine Marcel Andre Jacques Beslay (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-23 fjernes Bestyrelse: Jette Dahl Slott (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-23 fjernes Direktion: Lone Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-23 fjernes Revisor: EJ - HANDEL & HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 3., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-23 tilføjes Bestyrelse: Jette Dahl Slott (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Bibranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-23 tilføjes Direktion: Lone Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-23 tilføjes Navne: OCEAN LIBEMERE OF 20/9 1984 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-10-23 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Revisor: EJ - HANDEL & HOLDING ApS, Statsaut. revisor H. P Møller Christiansen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jørgen Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)