Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Handelsskolevej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Interessenter: A/S WSM AF 1. JULI 1997 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2004-06-25 fjernes Navne: K/S WEB SOFTWARE MAKERS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2003-09-08 fjernes Bestyrelse: Torben Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-18 fjernes Binavne: NOTES CONSULTING K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: K/S WEB SOFTWARE MAKERS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Handelsskolevej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbuen 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og handle software, at drive anden lignende eller finansiel virksomhed samt at investere i og drive hotel- og restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Vedtægter: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Navne: COMPLET CONSULTING K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-22 tilføjes Bestyrelse: Claus Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-22 fjernes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Navne: COMPLET CONSULTING K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-26 fjernes Navne: NOTES CONSULTING K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbuen 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-31 tilføjes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Binavne: NOTES CONSULTING K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-31 tilføjes Interessenter: A/S WSM AF 1. JULI 1997 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1995-10-31 tilføjes Navne: NOTES CONSULTING K/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)