Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 fjernes Bestyrelse: Lars Børge Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Direktion: Peter Schmidt Madsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: scandinova@scandinova.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET BYGMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Stiftere: BYGMA GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: scandinova@scandinova.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Schmidt Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 fjernes Bestyrelse: Preben Johannes Hemmingsen Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Peter Schmidt Madsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 fjernes Direktion: Preben Johannes Hemmingsen Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-28 tilføjes Bestyrelse: Preben Johannes Hemmingsen Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-28 fjernes Bestyrelse: Steffen Windfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 10.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier, andre værdipapirer samt at udøve anden finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Vedtægter: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Preis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 fjernes Bestyrelse: Ragna Gudrun Hellerung (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Preben Johannes Hemmingsen Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 fjernes Direktion: Steffen Windfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-11 tilføjes Bestyrelse: Ragna Gudrun Hellerung (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Direktion: Steffen Windfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-11 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET BYGMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Stiftere: BYGMA GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)