Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rynkeby Huse 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkesøvej 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kiva@tdcadsl.dk (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkesøvej 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkesøvej 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkesøvej 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkesøvej 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1995-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkesøvej 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-16 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-16 tilføjes Interessenter: Inga Louise Friis Mogensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1995-10-16 tilføjes Navne: KIVA/INGA LOUISE FRIIS MOGENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)