Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2009-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterengen 36, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-16 fjernes Navne: THIO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: FLEMMING NYGAARD NIELSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Stiftere: Peter Kjær-Rasmussen, PAPUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-20 tilføjes Revisor: FLEMMING NYGAARD NIELSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 fjernes Revisor: Lennart Gutfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Direktion: Peter Kjær-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Direktion: Peter Kjær-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Direktion: Ove Kjær-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-16 tilføjes Revisor: Lennart Gutfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Revisor: Flemming Nygaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2004-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Vedtægter: 2004-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterengen 36, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-15 tilføjes Direktion: Ove Kjær-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-15 tilføjes Navne: THIO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Revisor: Flemming Nygaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Stiftere: Peter Kjær-Rasmussen, PAPUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)