Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kim Dahl Eriksen | 01.09.1995 | |
Ole Bredlund | 01.09.1995 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Ole Bredlund | 01.09.1995 | 25.10.1995 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kim Dahl Eriksen | 14.06.2015 | 31.12.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ole Bredlund | 14.06.2015 | 30.12.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |