Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Juncker | 18.12.1996 | 05.01.2009 | direktion |
Per Dalskov | 27.12.1995 | 18.12.1996 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1995 | 27.12.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Stagelund Kiel | 10.12.2001 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Hans Jørgen Juncker | 18.12.1996 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Susanne Juncker | 18.12.1996 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Per Dalskov | 27.12.1995 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Anne Troelsen | 27.12.1995 | 18.12.1996 | bestyrelse |
Anders Nielsen | 27.12.1995 | 18.12.1996 | formand |
Hans Christian Galst | 01.09.1995 | 27.12.1995 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1995 | 27.12.1995 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1995 | 27.12.1995 | formand |