Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Navne |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-21 tilføjes Hjemmeside: www.solventum.com (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 tilføjes Direktion: Anders Houmøller Bødker (direktør) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 fjernes Direktion: Tina Monk (direktør) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 tilføjes Vedtægter: 2024-03-18 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 fjernes Bestyrelse: Lone Lehmann Laurberg (formand) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 10, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2022-05-15 tilføjes Direktion: Tina Monk (direktør) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2022-05-15 fjernes Direktion: David James Ashley (direktør) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Bestyrelse: Lone Lehmann Laurberg (formand) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2022-04-21 fjernes Bestyrelse: Jonathan Robert Lasparini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-20 fjernes Bestyrelse: Lone Lehmann Laurberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: David James Ashley (formand) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-06-28 fjernes Bestyrelse: Stephen Fraser Evans (formand) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-28 tilføjes Direktion: David James Ashley (direktør) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2021-06-28 fjernes Direktion: Stephen Fraser Evans (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Bestyrelse: Stephen Fraser Evans (formand) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Simla Semerciyan (formand) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-06-30 tilføjes Direktion: Stephen Fraser Evans (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-06-30 fjernes Direktion: Simla Semerciyan (direktør) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2019-10-11 tilføjes Bestyrelse: Simla Semerciyan (formand) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-10-11 fjernes Bestyrelse: John Patrick Panther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-11 tilføjes Direktion: Simla Semerciyan (direktør) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2019-10-11 fjernes Direktion: Hauke Sigurd Walter Wörtler (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Bestyrelse: Hauke Sigurd Walter Wörtler (formand) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-04-04 fjernes Bestyrelse: Andrea Dobai-Kozak (formand) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2019-03-08 tilføjes Direktion: Hauke Sigurd Walter Wörtler (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-03-08 fjernes Direktion: Andrea Dobai-Kozak (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3 cd., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-06-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Bestyrelse: Andrea Dobai-Kozak (formand) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-04-24 fjernes Bestyrelse: Andrea Dobai-Kozak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-04-21 fjernes Bestyrelse: Laura Piccinini (formand) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-04-25 tilføjes Direktion: Andrea Dobai-Kozak (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-04-21 fjernes Direktion: Laura Piccinini (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3 cd., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2017-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3 cd., 2730 Herlev (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-08 tilføjes Bestyrelse: Laura Piccinini (formand) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-04-07 fjernes Bestyrelse: Laura Piccinini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-09 fjernes Bestyrelse: Adriano Cito (formand) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-15 tilføjes Bestyrelse: Adriano Cito (formand) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2015-07-15 fjernes Bestyrelse: Peter Franciscus Bernardus Nijhuis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-14 fjernes Bestyrelse: Adriano Cito (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Vedtægter: 2015-06-08 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3 cd., 2730 Herlev (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2015-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 37, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 37, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 4., 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-21)
Den 2015-02-20 fjernes Bestyrelse: John Thomas Bibb (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-08 tilføjes Bestyrelse: Laura Piccinini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-08 fjernes Bestyrelse: Michael Edward Mathews (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-08 tilføjes Direktion: Laura Piccinini (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-08 fjernes Direktion: Michael Edward Mathews (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Franciscus Bernardus Nijhuis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: William John David Burns (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-08 fjernes Bestyrelse: Stephen Dale Seidel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 4., 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-21)
Den 2012-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 4, 3., 2750 Ballerup (offentliggjort 2008-10-31)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Edward Mathews (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-30 fjernes Bestyrelse: Ulf Sigurd Skimmeland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-30 tilføjes Direktion: Michael Edward Mathews (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-30 fjernes Direktion: Ulf Sigurd Skimmeland (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-24 tilføjes Bestyrelse: Stephen Dale Seidel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-24 fjernes Bestyrelse: Rohit Shrikant Kashyap (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-07 tilføjes Bestyrelse: Dirk Joachim Steindorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-13 fjernes Bestyrelse: Tirunvelveli Lakshmanaswamy Varadaraj Kumar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Sigurd Skimmeland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Ulf Sigurd Skimmeland (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-31 fjernes Bestyrelse: Anne-Mette Nansen Scherfig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-31 fjernes Direktion: Anne-Mette Nansen Scherfig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Bestyrelse: Rohit Shrikant Kashyap (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at markedsføre og sælge medicinaludstyr, medicinalteknologi og tjenesteydelser på disse områder, eje aktier i andre selskaber og drive anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2010-04-30 fjernes Bestyrelse: Michael Anthony John Holvey (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-23 tilføjes Bestyrelse: Arthur Alejandro Perez (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-23 fjernes Bestyrelse: Jason Rush Cone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 4, 3., 2750 Ballerup (offentliggjort 2008-10-31)
Den 2008-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 83, 2820 Gentofte (offentliggjort 2003-03-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Bestyrelse: Anne-Mette Nansen Scherfig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Anne-Mette Nansen Scherfig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 fjernes Direktion: William John David Burns (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-13 tilføjes Direktion: William John David Burns (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-13 fjernes Direktion: Birgit Kirstine Ölmestig (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-03-10 tilføjes Bestyrelse: Jason Rush Cone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-10 fjernes Bestyrelse: Stephen Dale Seidel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Bestyrelse: Lynne Denise Sly (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 fjernes Bestyrelse: Antoine Lesage (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 4.001.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-03-30 tilføjes Legale ejere: KCI UK Holdings Limited (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-05-31 tilføjes Bestyrelse: Antoine Lesage (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 fjernes Bestyrelse: Dennis Edward Noll (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-06 tilføjes Bestyrelse: Birgit Kirstine Ölmestig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-16 tilføjes Direktion: Birgit Kirstine Ölmestig (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-09-16 fjernes Direktion: Jan Michael Solow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-31 tilføjes Bestyrelse: Diana Jolande Albertina Ferro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-30 tilføjes Bestyrelse: Dennis Edward Noll (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-30 fjernes Bestyrelse: Frank Dilazzaro (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Bestyrelse: Jörg Wilhelm Menten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 83, 2820 Gentofte (offentliggjort 2003-03-18)
Den 2000-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: saarpleje@kci.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: saarpleje@kci.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 1995-12-20 tilføjes Navne: KCI MEDICAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-19 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1760 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-19 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1995-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1995-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1995-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)