Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-04 fjernes Kontaktoplysninger: forv@forvaltningsinst.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2008-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2008-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 4913 Horslunde (offentliggjort 2008-11-11)
Den 2008-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 4913 Horslunde (offentliggjort 2008-11-11)
Den 2008-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: forv@forvaltningsinst.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2008-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 4913 Horslunde (offentliggjort 2008-10-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2008-11-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 4913 Horslunde (offentliggjort 2008-10-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 4913 Horslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 4913 Horslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: SIGNE STUBS LEGAT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)