Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Kyhl | 27.07.1995 | 23.12.2009 | direktion |
Hans Martin van Prooijen | 27.07.1995 | 11.08.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Ella Kyhl | 21.05.2008 | 09.12.2011 | bestyrelse |
Preben Kyhl | 21.05.2008 | 23.12.2009 | bestyrelse |
Preben Kragelund | 21.05.2008 | 27.11.2009 | formand |