Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 16, 1205 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 fjernes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 6.7.95 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Revisor: IKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Stiftere: Karsten Hagel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1995-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 16, 1205 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-06 tilføjes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, import, eksport og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-06 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 6.7.95 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Revisor: IKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Stiftere: Karsten Hagel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Vedtægter: 1995-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)