Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-10-04 fjernes Binavne: NYHEDSKANALEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vældegårdsvej 10, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 fjernes Bestyrelse: Klaus Lagermann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Direktion: Claus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 fjernes Navne: DE NI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Stiftere: Peter Magni Englesson, Klaus Schiang-Franck, Karen Fhær Jensen, Jakob Fog Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-05 fjernes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2003-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2001-08-23)
Den 2002-12-01 fjernes Bestyrelse: Anders Holdt Høiris-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-17 fjernes Bestyrelse: Ole Hjelt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Bestyrelse: Claus Kongsted Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-31 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2001-08-23)
Den 2001-07-30 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vældegårdsvej 10, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 59, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-08 tilføjes Bestyrelse: Claus Kongsted Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Bestyrelse: Jakob Fog Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde, administrere og udøve ejerrettigheder over aktier, anparter og/eller andele i andre selskaber, firmaer og/ eller interressentskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Vedtægter: 2000-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-21 fjernes Bestyrelse: Peter Magni Englesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 fjernes Bestyrelse: Kaj Køppen Mieritz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Bove (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Bestyrelse: Erik Buus Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Direktion: Erik Buus Lyngsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Buus Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 fjernes Bestyrelse: Klaus Schiang-Franck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 tilføjes Direktion: Erik Buus Lyngsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Navne: DE NI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-21 fjernes Navne: CD IMPACT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-21 fjernes Binavne: IMPACT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Binavne: IMPACT A/S, NYHEDSKANALEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 fjernes Binavne: IMPACT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 tilføjes Navne: CD IMPACT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-18 fjernes Navne: CD IMPACT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 fjernes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 59, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-28 tilføjes Bestyrelse: Klaus Schiang-Franck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Binavne: IMPACT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Direktion: Claus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-28 tilføjes Navne: CD IMPACT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S, PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Stiftere: Peter Magni Englesson, Klaus Schiang-Franck, Karen Fhær Jensen, Jakob Fog Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)