Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-04-18 fjernes Navne: BETOSAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 2, 1456 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Direktion: Florian Behnk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-16 fjernes Revisor: EJNER SØNDBERG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Navne: BETOSAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3030 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennemførelse af enhver form for entrepriseopgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Vedtægter: 1995-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 2, 1456 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3030 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EJNER SØNDBERG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)