Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-14 tilføjes Navne: FLY EJENDOMME, Development ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: NMT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-14 tilføjes Vedtægter: 2021-09-14 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2015-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Vedtægter: 2015-03-25 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2015-03-23 tilføjes Legale ejere: TFK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-03-23 tilføjes Reelle ejere: Frederik Hansen, Tomas Brenøe Andreassen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 11, st. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2015-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Transportbuen 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tfkh.dk (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transportbuen 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2014-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 27, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-04-02 tilføjes Direktion: Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-04-02 fjernes Direktion: Flemming Birger Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af egne ejendomme. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-04-02 tilføjes Vedtægter: 2014-04-02 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 27, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuebakken 35, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2011-08-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-12 tilføjes Navne: NMT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2013-01-11 fjernes Navne: NMT EJENDOMME A/S (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2013-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-19)
Den 2013-01-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-12 fjernes Bestyrelse: Torben Werner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuebakken 35, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2011-08-12)
Den 2011-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Thingvalla Allé 1, 2300 København S (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-10-01 fjernes Revisor: JP Konsulent og Service (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thingvalla Allé 1, 2300 København S (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 23, 4872 Idestrup (offentliggjort 2008-06-10)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 23, 4872 Idestrup (offentliggjort 2008-06-10)
Den 2008-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fejøgade 25, 1. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fejøgade 25, 1. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fejøgade 25, 1. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-14 tilføjes Revisor: JP Konsulent og Service (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-09-14 fjernes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fejøgade 25, 1. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2005-01-21)
Den 2005-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 72, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-20 tilføjes Navne: NMT EJENDOMME A/S (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2004-04-19 fjernes Navne: NÆSTVED MASKINTEKNIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-04-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 72, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Transportbuen 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-10 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transportbuen 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Werner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-06-26 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-26 tilføjes Direktion: Flemming Birger Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-06-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-26 tilføjes Navne: NÆSTVED MASKINTEKNIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1995-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1995-06-26 tilføjes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-06-26 tilføjes Stiftere: Torben Werner Hansen, Linda Hansen, Flemming Birger Hansen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)