Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hendrik Pontoppidans Gade 22, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2001-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-27 fjernes Navne: Thunøgade 47 Århus ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Direktion: Mogens Petterson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-20 fjernes Revisor: Bo Flemming Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Direktion: Mogens Petterson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-15 fjernes Direktion: Rune Christian Petterson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-08-20 fjernes Revisor: Palle Kirkemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-07 tilføjes Revisor: Bo Flemming Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-02 tilføjes Navne: Thunøgade 47 Århus ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-01 fjernes Navne: PBH NR. 22.871 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-01 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed samt konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Vedtægter: 1995-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hendrik Pontoppidans Gade 22, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2024-03-15)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.871 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Palle Kirkemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)