Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2008-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 13, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Kesting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Direktion: Thomas O'Brien Kirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1/7-95 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2003-03-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 13, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 13, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-25 tilføjes Bestyrelse: Herman Balle (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Bestyrelse: Grethe Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 tilføjes Direktion: Thomas O'Brien Kirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Direktion: Grethe Kirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremme udvikling gennem konsulentvirksomhed, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 tilføjes Vedtægter: 2003-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1/7-95 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 fjernes Navne: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 1/7-95 A/S (offentliggjort 1999-11-01)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2003-03-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-03-18)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-24 tilføjes Bestyrelse: Grethe Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-24 tilføjes Direktion: Thomas O'Brien Kirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-24 fjernes Direktion: Thomas O'Brien Kirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-24 tilføjes Navne: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 1/7-95 A/S (offentliggjort 1999-11-01)
Den 1999-08-23 fjernes Navne: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 1/7-95 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-24 fjernes Binavne: KIRK-CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-30 tilføjes Navne: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 1/7-95 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-29 fjernes Navne: KIRK-CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-17 tilføjes Navne: KIRK-CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-16 fjernes Navne: PBH NR. 22.858 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-16 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 13, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Binavne: KIRK-CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-03-18)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.858 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)