Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Jørgensen | 26.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kjærgaard | 26.08.2015 | formand |
Troels Kær | 14.07.1995 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Kjærgaard | 24.08.2006 | 25.08.2015 | bestyrelse |
Bo Garder Kær Pedersen | 30.06.2003 | 26.08.2015 | formand |
Tina Pedersen | 30.06.2003 | 24.08.2006 | formand |
Kirsten Marie Pedersen | 01.04.1997 | 31.03.2002 | bestyrelse |
Ib Kjær Pedersen | 14.07.1995 | 30.06.2003 | formand |
Birgitte Olsen | 14.07.1995 | 31.03.1997 | bestyrelse |