Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Marie Düring Lausen | 03.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Lauge Nielsen | 16.05.2018 | formand |
Mark Skaarup Patterson | 29.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kristine Møller Mønster | 01.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Troels Holch Povlsen | 15.09.1995 | bestyrelsesmedlem |
Merete Bech Povlsen | 15.09.1995 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torkil Dantzer | 27.03.2008 | 30.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lida Hulgaard | 15.09.1995 | 16.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Henriksen | 15.09.1995 | 17.06.1996 | bestyrelsesmedlem |