Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Bernhard Pfeiffer | 14.01.1987 | 29.06.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mike Steen Hansen | 31.08.2016 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hamby Håkonsson | 31.08.2016 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bruno Lund Rasmussen | 11.11.1999 | 31.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lilian Légaré Holm Malmberg | 11.06.1997 | 11.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jens Palludan Rysgaard | 14.01.1987 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hupfeld | 14.01.1987 | 31.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bernhard Pfeiffer | 14.01.1987 | 11.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Tina Monberg | 14.01.1987 | 28.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Michael Refn | 14.01.1987 | 04.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Tina Monberg | 14.01.1987 | 29.06.1993 | suppleant |