Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Escherich Larsen | 07.11.1994 | 17.07.2002 | direktion |
Jørgen Peder Højbjerg Madsen | 10.08.1994 | 07.11.1994 | direktion |
Jørgen Schjervig | 10.08.1994 | 02.11.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Halkjær Vilhelmsen | 02.11.1994 | 17.07.2002 | bestyrelse |
Uwe Teichert | 10.08.1994 | 17.07.2002 | bestyrelse |
Henning Steen Pedersen | 10.08.1994 | 17.07.2002 | bestyrelse |
Jørgen Schjervig | 10.08.1994 | 17.07.2002 | bestyrelse |
Søren Steen Rasmussen | 10.08.1994 | 02.11.1994 | bestyrelse |