Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 27, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 fjernes Bestyrelse: Søren Michael Jess (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Direktion: Claus Ankjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 7. FEBRUAR 2008 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Stiftere: KLEEMANN TECHNOLOGY ApS, C & P BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 7. FEBRUAR 2008 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-06 fjernes Navne: KLEEMANN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af et flertal af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Vedtægter: 2008-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 2003-03-10)
Den 2007-12-03 tilføjes Direktion: Claus Ankjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 fjernes Direktion: Søren Michael Jess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 27, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 27, 3520 Farum (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-12-20 tilføjes Bestyrelse: Stig Gert Ersgard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Direktion: Søren Michael Jess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 fjernes Direktion: Torben Hartvig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 570.715,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Bestyrelse: Nels Glavind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-28 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Dreist Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Dreist Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 fjernes Bestyrelse: Flemming Heegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Steen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-15 tilføjes Bestyrelse: Flemming Heegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-01 tilføjes Direktion: Torben Hartvig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-30 fjernes Direktion: Søren Michael Jess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 2003-03-10)
Den 2003-02-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-12 tilføjes Bestyrelse: Flemming Steen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 fjernes Bestyrelse: Pia Boye Jess (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 27, 3520 Farum (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2002-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 13, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-19 tilføjes Bestyrelse: Pia Boye Jess (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Bestyrelse: Flemming Kleemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-12 tilføjes Bestyrelse: Claus Ankjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 fjernes Bestyrelse: Jeffrey Peter Galmond (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 fjernes Revisor: Preben Bang Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 13, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-23 tilføjes Bestyrelse: Jeffrey Peter Galmond (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Direktion: Søren Michael Jess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-23 tilføjes Navne: KLEEMANN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Revisor: Preben Bang Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Stiftere: KLEEMANN TECHNOLOGY ApS, C & P BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)