Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-19 fjernes Bestyrelse: Poul Rise Groth Almlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Direktion: Christian Sagild (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-19 fjernes Navne: TDF.0005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Stiftere: TDL.0139 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage og forvalte investeringer omfattet af Lov om Finansiel Virksomhed § 162, stk. 1. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Vedtægter: 2006-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Rise Groth Almlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-16 tilføjes Navne: TDF.0005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 fjernes Navne: TDL.0005 ApS (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-09-15 tilføjes Navne: TDL.0005 ApS (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-09-14 fjernes Navne: TOPLIV KAPITAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-06 tilføjes Direktion: Christian Sagild (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 fjernes Direktion: Jan Michael Buschardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 fjernes Bestyrelse: Kaj Gaardsvig Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Navne: TOPLIV KAPITAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-16 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JUNI 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-02 tilføjes Bestyrelse: Kaj Gaardsvig Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Direktion: Jan Michael Buschardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-02 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JUNI 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Stiftere: TDL.0139 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)