Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andre P Hylton | 31.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregory Michael Giangiordano | 15.05.2017 | 31.12.2021 | direktør |
Jochen Berthold Kasper | 14.11.2007 | 15.05.2017 | direktør |
Poul Andersen | 19.01.2007 | 14.11.2007 | adm. dir |
Per Folke Norling | 19.12.2002 | 02.09.2003 | direktør |
Aart de Glint | 01.09.2002 | 19.12.2002 | direktør |
Tor Malmö | 05.06.2001 | 01.09.2002 | direktør |
Sumant Gupta | 10.01.2001 | 30.05.2001 | adm. dir |
Hans Jørgen Skovgaard | 03.10.2000 | 10.01.2001 | adm. dir |
Jens Henrik Nielsen | 01.04.1998 | 20.04.1998 | direktør |
Niels Bo Theilgaard Madsen | 01.07.1995 | 03.10.2000 | adm. dir |
Jørgen Balle | 01.07.1995 | 20.04.1998 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1995 | 25.09.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ilja Giani | 27.07.2022 | formand |
Andre P Hylton | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marcel Franciscus Stephanus Gijtenbeek | 07.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ilja Giani | 26.07.2022 | 26.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jochen Berthold Kasper | 15.05.2017 | 26.07.2022 | formand |
Gregory Michael Giangiordano | 15.05.2017 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andrew C. Oldroyd | 14.11.2007 | 07.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jochen Berthold Kasper | 19.01.2007 | 14.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Gregory Michael Giangiordano | 19.01.2007 | 14.05.2017 | formand |
Wouter van Grootheest | 19.12.2006 | 14.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jeremy Winston Ludekens | 19.12.2006 | 19.01.2007 | formand |
Poul Andersen | 04.09.2003 | 19.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kirk Jeffrey Isaacson | 02.09.2003 | 19.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Prince | 02.09.2003 | 19.12.2006 | formand |
Philip Donovan Gray | 02.09.2003 | 28.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
Susan Lynn Heystee | 25.04.2003 | 02.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
John Reginald William Clayton | 25.04.2003 | 02.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kim Lave Nielsen | 05.06.2001 | 25.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter Benjamin Vos | 05.06.2001 | 25.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Tor Malmö | 05.06.2001 | 21.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Don Lawson Brower | 30.04.2001 | 21.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
John Newell Sharood | 10.01.2001 | 21.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Sumant Gupta | 10.01.2001 | 05.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Skovgaard | 11.10.2000 | 10.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Philip Charles Maynard | 03.10.2000 | 21.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
David Snow Wyman | 03.10.2000 | 05.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Robert Lewis Karulf | 03.10.2000 | 30.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bruce Allen Henderson | 03.10.2000 | 10.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Robert Eugene Goudie | 07.01.2000 | 03.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Laurens van der Tang | 15.12.1998 | 02.09.2003 | formand |
Niels Bo Theilgaard Madsen | 15.12.1998 | 03.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Mary Coleman | 28.11.1997 | 07.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Balle | 28.11.1997 | 15.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jan Baan | 28.11.1997 | 15.12.1998 | formand |
Loek van den Boog | 04.03.1997 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Nils-Jørgen Petersen | 01.07.1995 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Søren Jonas Bruun | 01.07.1995 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Peter Degnboel Thostrup | 01.07.1995 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Poul Plougmann | 01.07.1995 | 02.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Britta Karen Thomsen | 01.07.1995 | 08.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Morten Halskov | 01.07.1995 | 08.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Schwennesen | 01.07.1995 | 08.11.1995 | formand |
Victor Christoffersen | 01.07.1995 | 25.09.1995 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.07.1995 | 25.09.1995 | bestyrelsesmedlem |
Helen Mimi Janniche | 01.07.1995 | 25.09.1995 | bestyrelsesmedlem |