Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tallerupvej 15, st. tv., 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Navne: IRISH PUB MANAGEMENT COMPANY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Stiftere: James Joseph O Reilly, Christoffer O Reilly (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-07-01)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tallerupvej 15, st. tv., 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tallerupvej 15, st. tv., 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 fjernes Direktion: Padraigh Duffy (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-07-01)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-13 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-22 tilføjes Direktion: Lollan Colemann Joseph Russell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-22 fjernes Direktion: Maureen Bridget Ryan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Revisor: SR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-15 tilføjes Revisor: SR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Revisor: BEENG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-18 tilføjes Direktion: Maureen Bridget Ryan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-18 fjernes Direktion: Christoffer O Reilly (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 tilføjes Revisor: BEENG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 fjernes Revisor: JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tallerupvej 15, st. tv., 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Christoffer O Reilly (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: IRISH PUB MANAGEMENT COMPANY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Revisor: JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Stiftere: James Joseph O Reilly, Christoffer O Reilly (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Vedtægter: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)