Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-05-13 fjernes Navne: WENBAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 100, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Direktion: Niels Arnold Dahm Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Stiftere: Oluf Bagge Hjortlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 tilføjes Navne: WENBAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Navne: TORV 1 ApS NR. 71 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Direktion: Niels Arnold Dahm Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 fjernes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri, håndværk samt financiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 fjernes Revisor: Kristen Skjødt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Vedtægter: 1996-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 100, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Navne: TORV 1 ApS NR. 71 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Revisor: Kristen Skjødt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Stiftere: Oluf Bagge Hjortlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)